GRUPALEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Burriac, 54
Código Postal 08303
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPALEN SA
CIF A58122813
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPALEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPALEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleña Gonzalez Alfredo | Administrador Solidario | 16/01/2012 | 02/01/2013 |
Aleña Gonzalez Alfredo | Apoderado | 02/01/2013 | |
Aleña Gonzalez Alfredo | Liquidador | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
Aleña Gonzalez Antonio | Administrador Solidario | 16/01/2012 | 02/01/2013 |
Gil Tejedor Julian | Apoderado | 02/01/2013 |
ACTOS BORME DE GRUPALEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 203, S 8, H B 83573, I/A 13 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 203, S 8, H B 83573, I/A 13 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 203, S 8, H B 83573, I/A 13 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 203, S 8, H B 83573, I/A 12 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08