GRUP SEGUI ALTISENT SL - EXTINGUIDA
Municipio Tàrrega
Provincia Lleida
Razón Social GRUP SEGUI ALTISENT SL
CIF B25469495
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUP SEGUI ALTISENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP SEGUI ALTISENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Segui Altisent Jordi | Consejero | 08/04/2011 | 08/03/2023 |
Segui Altisent Jordi | Presidente | 08/04/2011 | 08/03/2023 |
Segui Altisent Josep | Consejero | 08/04/2011 | 08/03/2023 |
Segui Altisent Maria Dolors | Consejero | 08/04/2011 | 08/03/2023 |
Segui Altisent Montserrat | Consejero | 08/04/2011 | 08/03/2023 |
Segui Altisent Montserrat | Secretario | 08/04/2011 | 08/03/2023 |
Altisent Alemany Maria Dolores | Consejero | 08/04/2011 | |
Segui Altisent Josep | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2011 | |
Segui Altisent Montserrat | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2011 | |
Segui Morros Eduardo | Presidente | 08/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUP SEGUI ALTISENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 24, S 8, H L 13014, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 24, S 8, H L 13014, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 24, S 8, H L 13014, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 24, S 8, H L 13014, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-25
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 24, S 8, H L 13014, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-171-25