GRUP OLIAR MEDITERRANI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cort Reial, 2
Código Postal 17004
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUP OLIAR MEDITERRANI SL
CIF B55180681
Capital Social 5200.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 13/09/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUP OLIAR MEDITERRANI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP OLIAR MEDITERRANI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Ignacio Armillas Barquero | Liquidador Solidario | 24/11/2023 | 24/11/2023 |
Jose Ignacio Armillas Barquero | Administrador Solidario | 01/10/2013 | 24/11/2023 |
Josep Maria Oliveras Serra | Liquidador Solidario | 24/11/2023 | 24/11/2023 |
Josep Maria Oliveras Serra | Administrador Solidario | 01/10/2013 | 24/11/2023 |
ACTOS BORME DE GRUP OLIAR MEDITERRANI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 87, S 8, H GI 55771, I/A 3 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 87, S 8, H GI 55771, I/A 3 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 87, S 8, H GI 55771, I/A 3 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 87, S 8, H GI 55771, I/A 3 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-17
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 86, S 8, H GI 55771, I/A 2 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 85, S 8, H GI 55771, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-17
Dirección:C/ CORT REIAL 2 (GIRONA)
Comienzo de operaciones:13/09/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Explotación de actividades relacionadas con la hostelería y la restauraciónen general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 85, S 8, H GI 55771, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-17