GRUP EGIDA TERCER SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social GRUP EGIDA TERCER SL
CIF B64128432
Capital Social 2061225.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/03/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUP EGIDA TERCER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP EGIDA TERCER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aertken Sandra | Apoderado Solidario | 08/05/2018 | 31/08/2018 |
Duwel Tanja Eva Maria | Liquidador | 08/05/2018 | 31/08/2018 |
Segui Patiño Javier | Apoderado Solidario | 08/05/2018 | 31/08/2018 |
Duwel Tanja | Administrador Unico | 20/06/2016 | 08/05/2018 |
Mack Carlos Enrique | Administrador Unico | 20/06/2016 |
ACTOS BORME DE GRUP EGIDA TERCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 51, S 8, H PM 62012, I/A 6 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 51, S 8, H PM 62012, I/A 6 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 51, S 8, H PM 62012, I/A 6 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 5 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.058.219,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.061.225,00 | Euros |
Porcentaje: | 68.470,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 3 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 3 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 50, S 8, H PM 62012, I/A 3 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-07