GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Vallcalent, 1
Código Postal 25006
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SL
CIF B25608522
Capital Social 66000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 04/05/2006
Nombres Anteriores
- GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baraldes Vallverdu Jordi | Consejero | 03/04/2012 | 14/04/2015 |
Baraldes Vallverdu Jordi | Presidente | 04/10/2010 | 14/04/2015 |
Baraldes Vallverdu Jorge Jose | Liquidador | 14/04/2015 | 14/04/2015 |
Caus Castella Carlos | Consejero | 03/04/2012 | 14/04/2015 |
Querol Vinyes Jordi | Consejero | 03/04/2012 | 14/04/2015 |
Roiger Blanch Pompilio | Secretario | 04/10/2010 | 14/04/2015 |
Sole Llort Ignasi | Consejero | 03/04/2012 | 14/04/2015 |
Sole Llort Ignasi | Liquidador | 14/04/2015 | 14/04/2015 |
Tarragona Coromina Jordi | Consejero | 04/10/2010 | 14/04/2015 |
Baraldes Vallverdu Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 03/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 174, S 8, H L 20476, I/A 7 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 174, S 8, H L 20476, I/A 7 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 174, S 8, H L 20476, I/A 7 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 174, S 8, H L 20476, I/A 7 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
Empresa: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
- C/ VALLCALENT, 1 3 BC (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 57, S 8, H L 20476, I/A 6 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-25
Empresa: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
Capital Anterior: | 397.620,80 | Euros |
Disminución de capital | 331.620,80 | Euros |
Capital Actual: | 66.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 83,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 57, S 8, H L 20476, I/A 6 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-25
Empresa: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
Capital Anterior: | 660.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 262.379,20 | Euros |
Capital Actual: | 397.620,80 | Euros |
Porcentaje: | 39,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 57, S 8, H L 20476, I/A 6 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-25
Empresa: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 57, S 8, H L 20476, I/A 6 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-25
Empresa: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 57, S 8, H L 20476, I/A 6 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-25
Empresa: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SA
- Denominación y forma adoptada: GRUP DE COMERCIANTS DE LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 57, S 8, H L 20476, I/A 6 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-25