GRUP D'ESTUDIS EN NUTRICIO I ALIMENTACIO SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GRUP D'ESTUDIS EN NUTRICIO I ALIMENTACIO SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUP D'ESTUDIS EN NUTRICIO I ALIMENTACIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP D'ESTUDIS EN NUTRICIO I ALIMENTACIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Osorio Maria Jose | Secretario | 23/02/2012 | 14/12/2015 |
Alonso Osorio Maria Jose | Consejero | 14/12/2015 | |
Camps Miro Mercedes | Presidente | 23/02/2012 | 14/12/2015 |
Camps Miro Mercedes | Liquidador | 14/12/2015 | 14/12/2015 |
Camps Miro Mercedes | Consejero | 14/12/2015 | |
Quer Domingo Josepa | Consejero | 14/12/2015 | |
Rivero Urgell Maria Montserrat | Liquidador | 14/12/2015 | 14/12/2015 |
Rivero Urgell Maria Montserrat | Consejero | 14/12/2015 | |
Echarri Torres Jose-maria | Consejero | 07/02/2013 | |
Echarri Torres Jose-maria | Apoderado | 07/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUP D'ESTUDIS EN NUTRICIO I ALIMENTACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 143, S 8, H B 208265, I/A 11 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 143, S 8, H B 208265, I/A 11 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 143, S 8, H B 208265, I/A 11 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 142, S 8, H B 208265, I/A 10 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 142, S 8, H B 208265, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40230 , F 142, S 8, H B 208265, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08