GRUP ASSEGURADOR EUROGESTIO OLIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Lluis Vives, 11
Código Postal 46780
Municipio Oliva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUP ASSEGURADOR EUROGESTIO OLIVA SL
CIF B98123235
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 16/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario CREATIVE ASSESSORS SL
VINCULACIONES DE GRUP ASSEGURADOR EUROGESTIO OLIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP ASSEGURADOR EUROGESTIO OLIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATIVE ASSESSORS SL | Socio Unico | 29/04/2009 | 05/01/2017 |
CREATIVE ASSESSORS SL | Liquidador Unico | 17/09/2015 | 05/01/2017 |
Todoli Masquefa Jose Vicente | Administrador Unico | 29/04/2009 | 05/01/2017 |
CREATIVE ASSESSORS SL | Administrador Unico | 17/09/2015 |
ACTOS BORME DE GRUP ASSEGURADOR EUROGESTIO OLIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 208, S 8, H V 133879, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 208, S 8, H V 133879, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 208, S 8, H V 133879, I/A 2 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 208, S 8, H V 133879, I/A 2 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 208, S 8, H V 133879, I/A 2 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 208, S 8, H V 133879, I/A 2 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-46
- En el BORME nº 87 de fecha 11.5.2009, ref. 021722652009 se publicó por error el nombree del Administrador Unico, siendo el correcto CREATIVE ASSESSORS, S.L., representado por DON JOSE VICENTE TODOLI MASQUEFA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 207, S 8, H V 133879, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2015-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 207, S 8, H V 133879, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 207, S 8, H V 133879, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-46
Dirección:PASEO LUIS VIVES 11 (OLIVA)
Comienzo de operaciones:16/02/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: La prestación de asesoramiento jurídico legal sobre seguros, la gestión, cobro e intermediación en operaciones de seguros, como Agencia de Seguros Exclusiva, con expreso sometimiento a la legislación específica de mediación en seguros privados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 207, S 8, H V 133879, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-46