GRUP ARSALA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Maria Labernia, 12
Código Postal 08032
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUP ARSALA SL
CIF B65969297
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUP ARSALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP ARSALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Lopez Sergi | Liquidador | 02/07/2019 | 12/05/2021 |
Abellan Lopez Sergi | Administrador Unico | 19/10/2016 | 02/07/2019 |
Laborda Moreno Albert | Administrador Unico | 11/02/2013 | 19/10/2016 |
ACTOS BORME DE GRUP ARSALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 176, S 8, H B 433273, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 176, S 8, H B 433273, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 176, S 8, H B 433273, I/A 7 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 176, S 8, H B 433273, I/A 7 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 176, S 8, H B 433273, I/A 7 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
- LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL APOYO ESTRATEGICO,LA PLANIFICACION,LA ORGANIZACION,LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS,LA CONSULTORIA,LA ASESORIA,CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 175, S 8, H B 433273, I/A 6 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
- CL MARIA LAVERNIA Num.12 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 175, S 8, H B 433273, I/A 6 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: SERGI ABELLAN LOPEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 175, S 8, H B 433273, I/A 6 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
- CL ALMOGAVERS, 165, PLANTA 3, DESPACHO 301 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 175, S 8, H B 433273, I/A 5 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-08
- LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL APOYO ESTRATEGICO,LA PLANIFICACION,LA ORGANIZACION,LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS,LA CONSULTORIA,LA ASESORIA,CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43603 , F 175, S 8, H B 433273, I/A 4 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08