GRUP ARQUITECTES BARCELONA AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Monterols, 21
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUP ARQUITECTES BARCELONA AIE
CIF V65559494
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 14/04/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUP ARQUITECTES BARCELONA AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUP ARQUITECTES BARCELONA AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campanya Castelltort Carles | Liquidador | 28/07/2015 | 18/12/2020 |
Campanya Castelltort Carles | Apoderado | 03/05/2012 | 18/12/2020 |
Campanya Castelltort Carles | Secretario No Consejero | 31/01/2014 | 28/07/2015 |
Campanya Castelltort Carles | REPR.143 RRM | 03/05/2012 | 28/07/2015 |
COMPANYA I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA SLP | Consejero | 03/05/2012 | 28/07/2015 |
Diaz Gomez Carlos-maria | REPR.143 RRM | 03/05/2012 | 28/07/2015 |
EME CATORCE CUARENTA Y UNO ARQUITECTURA SLP | Presidente | 28/07/2015 | |
EME CATORCE CUARENTA Y UNO ARQUITECTURA SLP | Consejero | 28/07/2015 | |
Farre Escofet Paris Ramon | REPR.143 RRM | 03/05/2012 | 28/07/2015 |
Guarner Muñoz Victoriano | REPR.143 RRM | 03/05/2012 | 28/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUP ARQUITECTES BARCELONA AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 142, S 8, H B 413262, I/A 7 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 142, S 8, H B 413262, I/A 7 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
- CL MONTEROLS,21 BIS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 5 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 5 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 5 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
- SEPARACION DE "MESTRE ARQUITECTOS SLP" COMO SOCIO Y MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AGRUPACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 4 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 141, S 8, H B 413262, I/A 4 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08