GRUFALER SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL ENRIQUE GIMENEZ Num.9 ESC.B P.2 PTA.1
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GRUFALER SL
CIF B82002742
Capital Social 1240096.45 Euros
Nombres Anteriores
- GRUFALER SICAV
Órgano Administración Administrador único
Auditor ADDV ERUDIT SL
VINCULACIONES DE GRUFALER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUFALER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDV ERUDIT SL | Auditor | 11/12/2009 | 10/07/2018 |
Gonzalez Schnohr Maria Cristina | Apoderado | 31/08/2012 | 10/07/2018 |
Leria Contreras Ricardo Andres | Administrador Unico | 19/07/2012 | 10/07/2018 |
Leria Contreras Ricardo Andres | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
Leria Gonzalez Carolina Vanesa | Apoderado | 31/08/2012 | 10/07/2018 |
Leria Gonzalez Felipe Andres | Apoderado | 31/08/2012 | 10/07/2018 |
Leria Gonzalez Gabriel Ricardo | Apoderado | 31/08/2012 | 10/07/2018 |
BANCO BANIF SA | EntidDeposit | 19/07/2012 | |
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 19/07/2012 | |
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Apoderado | 19/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUFALER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 29, S 8, H B 425333, I/A 37 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 29, S 8, H B 425333, I/A 37 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Administrador Unico
Apoderado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 29, S 8, H B 425333, I/A 37 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Capital Anterior: | 1.360.096,45 | Euros |
Disminución de capital | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.240.096,45 | Euros |
Porcentaje: | 8,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 28, S 8, H B 425333, I/A 36 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 20 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 27, S 8, H B 425333, I/A 35 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Capital Anterior: | 1.540.096,45 | Euros |
Disminución de capital | 180.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.360.096,45 | Euros |
Porcentaje: | 11,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 26, S 8, H B 425333, I/A 34 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Capital Anterior: | 1.675.096,45 | Euros |
Disminución de capital | 135.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.540.096,45 | Euros |
Porcentaje: | 8,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 25, S 8, H B 425333, I/A 33 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Capital Anterior: | 1.855.596,45 | Euros |
Disminución de capital | 180.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.675.096,45 | Euros |
Porcentaje: | 9,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 24, S 8, H B 425333, I/A 32 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 21, S 8, H B 425333, I/A 31 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-08
- CL ENRIQUE GIMENEZ Num.9 ESC.B P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 21, S 8, H B 425333, I/A 30 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08