GRUAS SAN JOSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 44
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social GRUAS SAN JOSE SL
CIF B47230487
Capital Social 4597.77 Euros
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUAS SAN JOSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS SAN JOSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortiz Iglesias Javier | Administrador Solidario | 18/09/2019 | 15/09/2020 |
Ortiz Iglesias Javier | Liquidador Solidario | 15/09/2020 | 15/09/2020 |
Ortiz Iglesias Jose Maria | Administrador Solidario | 18/09/2019 | 15/09/2020 |
Ortiz Iglesias Jose Maria | Liquidador Solidario | 15/09/2020 | 15/09/2020 |
Ortiz Molpeceres Israel | Administrador Solidario | 18/09/2019 | 15/09/2020 |
Ortiz Molpeceres Israel | Liquidador Solidario | 15/09/2020 | 15/09/2020 |
San Jose Mendiluce Francisco Javier | Administrador Solidario | 18/09/2019 | |
San Jose Mendiluce Francisco Javier | Apoderado | 18/09/2019 | |
San Jose Mendiluce Miguel Angel | Administrador Solidario | 18/09/2019 | |
San Jose Mendiluce Miguel Angel | Apoderado | 18/09/2019 |
ACTOS BORME DE GRUAS SAN JOSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 11 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 11 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-47
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 11 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 11 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-47
Capital Anterior: | 6.010,12 | Euros |
Disminución de capital | 1.412,35 | Euros |
Capital Actual: | 4.597,77 | Euros |
Porcentaje: | 23,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 10 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 10 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 10 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 26, S 8, H VA 121, I/A 10 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-125-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-112-47