GRUAS NEGRIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Matias, 80
Código Postal 38108
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUAS NEGRIN SL
CIF B76733674
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 06/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUAS NEGRIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS NEGRIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Negrin Padilla Jesus Ruyman | Administrador Unico | 06/06/2022 | 11/01/2024 |
Negrin Padilla Jesus Ruyman | Liquidador | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
Negrin Padilla Ruyman Jesus | Administrador Mancomunado | 02/05/2017 | 11/01/2024 |
Negrin Padilla Jesus Ruyman | Administrador Mancomunado | 06/06/2022 | |
Negrin Padilla Maria Jose | Administrador Mancomunado | 02/05/2017 | 06/06/2022 |
ACTOS BORME DE GRUAS NEGRIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 23, S 8, H TF 58952, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 23, S 8, H TF 58952, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 23, S 8, H TF 58952, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 23, S 8, H TF 58952, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 22, S 8, H TF 58952, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 22, S 8, H TF 58952, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 22, S 8, H TF 58952, I/A 2 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 22, S 8, H TF 58952, I/A 1 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Dirección:AVDA SAN MATIAS 80 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:06/04/17
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:OBJETO.- La Sociedad tiene por objeto.- Actividad principal.- Transporte de mercancías por carretera. Código CNAE actividad principal 4941. Elevación de carga y descarga de todo tipo de mercancía y el transporte de los mismos. El transporte por carretera de vehículos de todo tipo. Actividades auxili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 22, S 8, H TF 58952, I/A 1 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38