GRUAS MARCAMPS SL - EXTINGUIDA
Municipio Alaquàs
Provincia Valencia
Razón Social GRUAS MARCAMPS SL
CIF B97569164
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 09/03/2005
Propietario Martinez Camps Antonio
VINCULACIONES DE GRUAS MARCAMPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS MARCAMPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Camps Antonio | Liquidador Unico | 11/04/2019 | 11/04/2019 |
Martinez Camps Antonio | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
Martinez Camps Antonio | Socio Unico | 18/06/2010 | 11/04/2019 |
Orts Ibañez Sara Isabel | Apoderado | 18/06/2010 | 11/04/2019 |
ACTOS BORME DE GRUAS MARCAMPS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 94, S 8, H V 104053, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 94, S 8, H V 104053, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 94, S 8, H V 104053, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 94, S 8, H V 104053, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 94, S 8, H V 104053, I/A 10 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 93, S 8, H V 104053, I/A 9 M (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 93, S 8, H V 104053, I/A 9 M (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-203-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8127, L 5420, F 93, S 8, H V 104053, I/A 9 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-46