GRUAS LOGROÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de Avda. de Madrid, 3
Código Postal 26140
Municipio Lardero
Provincia La Rioja
Razón Social GRUAS LOGROÑO SL
CIF B26422444
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 27/04/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUAS LOGROÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS LOGROÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Achiaga Lopez Francisco Javier | Presidente | 07/01/2020 | |
Achiaga Lopez Francisco Javier | Consejero | 07/01/2020 | |
Achiaga Lopez Francisco Javier | Liquidador Unico | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
Gil-diez Usandizaga Carlos | Consejero | 07/01/2020 | |
Gonzalez Nuñez Santiago Felipe | Consejero | 07/01/2020 | |
Novoa Armas Martin | Consejero | 08/08/2012 | 07/01/2020 |
Novoa Armas Martin | Secretario | 25/07/2017 | 07/01/2020 |
Achiaga Lopez Jose Ignacio | Secretario | 25/07/2017 | |
Achiaga Lopez Jose Ignacio | Consejero | 25/07/2017 | |
Achiaga Lopez Maria Paloma | Consejero | 07/01/2015 |
ACTOS BORME DE GRUAS LOGROÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 9 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-26
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 9 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-26
- AVDA DE MADRID 3 (LARDERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 8 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 164, S 8, H LO 11635, I/A 6 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-26