GRUAS L & C LA COSTERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Canals
Provincia Valencia
Razón Social GRUAS L & C LA COSTERA SL
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GRUAS L & C LA COSTERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS L & C LA COSTERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Morella Nuria | Administrador Mancomunado | 29/03/2022 | 12/05/2022 |
Garcia Morella Nuria | Liquidador Mancomunado | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
Hinarejos Martinez Ignacio | Administrador Mancomunado | 29/03/2022 | 12/05/2022 |
Hinarejos Martinez Ignacio | Liquidador Mancomunado | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
Hinarejos Martinez Ignacio | Administrador Solidario | 29/03/2022 | |
Quiles Alzamora Jose Daniel | Administrador Solidario | 29/03/2022 |
ACTOS BORME DE GRUAS L & C LA COSTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 64, S 8, H V 69922, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 64, S 8, H V 69922, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 64, S 8, H V 69922, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 64, S 8, H V 69922, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 64, S 8, H V 69922, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 63, S 8, H V 69922, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 63, S 8, H V 69922, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 63, S 8, H V 69922, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 61, S 8, H V 69922, I/A 1 M (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6537, L 3841, F 61, S 8, H V 69922, I/A 1 M (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-46