GRUAS DE GALICIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social GRUAS DE GALICIA SL
CIF B36620169
VINCULACIONES DE GRUAS DE GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS DE GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doniz Regente Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2011 | 13/10/2011 |
Doniz Regente Remigio | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2011 | 13/10/2011 |
ACTOS BORME DE GRUAS DE GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 152, S 8, H PO 9510, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 152, S 8, H PO 9510, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 152, S 8, H PO 9510, I/A 6 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-36