GROUP SADAC BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aragones, 215
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social GROUP SADAC BALEAR SL
CIF B57673774
Capital Social 12100.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 02/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GROUP SADAC BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GROUP SADAC BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maroto Villegas Maria Ines | Apoderado Solidario | 14/03/2011 | 15/01/2018 |
Martin Villafañe Carlos | Apoderado Solidario | 14/03/2011 | 15/01/2018 |
Planells Sanchez Pedro Jose | Administrador Unico | 03/08/2010 | 15/01/2018 |
Planells Sanchez Pedro Jose | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
ACTOS BORME DE GROUP SADAC BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-07
- C/ ARAGON 215 - BAJOS, LOCAL C (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 3 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-07
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 202,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 13, S 8, H PM 66168, I/A 3 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 12, S 8, H PM 66168, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 11, S 8, H PM 66168, I/A 1 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2011-68-07