GROUP ILUMINACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alfons XII, 605
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social GROUP ILUMINACION SA
CIF A58313693
Actividad Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GROUP ILUMINACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GROUP ILUMINACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Garcia Fausto | REPR.143 RRM | 15/04/2010 | 23/04/2019 |
VVS CONSULTORES EMPRESARIALES 2005 SL | Liquidador | 15/04/2010 | 23/04/2019 |
Requena Rueda Manuel | Administrador Solidario | 22/07/2009 | 15/04/2010 |
Zapata Blanca Jose | Administrador Solidario | 22/07/2009 | 15/04/2010 |
Contreras Contreras Vicente | Consejero | 22/07/2009 | |
Contreras Contreras Vicente | Consejero Delegado | 22/07/2009 | |
Requena Rueda Manuel | Presidente | 22/07/2009 | 22/07/2009 |
Requena Rueda Manuel | Consejero | 22/07/2009 | 22/07/2009 |
Requena Rueda Manuel | Consejero Delegado | 22/07/2009 | |
Sanchez Garcia Fausto | Consejero | 22/07/2009 | 22/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GROUP ILUMINACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 212, S 8, H B 1150, I/A 16 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 212, S 8, H B 1150, I/A 16 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 211, S 8, H B 1150, I/A 15 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 211, S 8, H B 1150, I/A 15 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 211, S 8, H B 1150, I/A 15 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.:6,7,8,9 Y 10.-CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 211, S 8, H B 1150, I/A 14 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 211, S 8, H B 1150, I/A 14 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 211, S 8, H B 1150, I/A 14 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-08