GRINDERMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pau Casals, 5
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRINDERMAN SL
CIF B65471641
Capital Social 115000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 24/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Llorens Martinez Xavier
VINCULACIONES DE GRINDERMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRINDERMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorens Martinez Camilo | Apoderado Solidario | 12/08/2020 | 22/03/2021 |
Llorens Martinez Xavier | Administrador Unico | 12/08/2020 | 22/03/2021 |
Llorens Martinez Camilo | Administrador Unico | 22/03/2011 | 12/08/2020 |
Llorens Martinez Xavier | Administrador Unico | 14/01/2011 | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE GRINDERMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 22, S 8, H B 402887, I/A 7 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: CAMILO LLORENS MARTINEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 22, S 8, H B 402887, I/A 6 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 21, S 8, H B 402887, I/A 5 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 21, S 8, H B 402887, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 21, S 8, H B 402887, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 112.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 115.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 20, S 8, H B 402887, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 20, S 8, H B 402887, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 20, S 8, H B 402887, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 20, S 8, H B 402887, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONXAVIER LLORENS MARTINEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 19, S 8, H B 402887, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08