GRIMALINVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 135
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRIMALINVEST SL
CIF B86072576
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 27/10/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GRIMALINVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRIMALINVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Romero Javier | Apoderado | 05/04/2011 | 17/02/2017 |
Barcelo Biosca Jorge | Apoderado Mancomunado | 26/11/2013 | 17/02/2017 |
Barcelo Biosca Jorge | Apoderado | 05/04/2011 | 17/02/2017 |
Bermejo Diaz Gustavo- Alberto | Apoderado | 05/04/2011 | 17/02/2017 |
Calviño Muñoz Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2013 | 17/02/2017 |
Choithramani Becerra Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2013 | 17/02/2017 |
De Felipe Fernandez Ignacio | Administrador Mancomunado | 04/01/2011 | 17/02/2017 |
De Felipe Fernandez Luis-ignacio | Apoderado | 05/04/2011 | 17/02/2017 |
De Felipe Fernandez Luis-ignacio | Liquidador Mancomunado | 17/02/2017 | 17/02/2017 |
Echaniz Urcelay Alvaro | Administrador Mancomunado | 04/01/2011 | 17/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRIMALINVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32542 , F 17, S 8, H M 510206, I/A 12 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32542 , F 17, S 8, H M 510206, I/A 12 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32542 , F 17, S 8, H M 510206, I/A 12 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32542 , F 17, S 8, H M 510206, I/A 12 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 97, S 8, H M 510206, I/A 11 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 97, S 8, H M 510206, I/A 10 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calviño Muñoz Miguel
- Choithramani Becerra Pablo
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Lafont Torio Juan
- Lopez Berzal Laura
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Salvador De Sancho Raul
- Tejada Biurrun Jorge
- Uriarte Perez-moreira Estibaliz
- Veramendi B Alejandro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 96, S 8, H M 510206, I/A 9 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 96, S 8, H M 510206, I/A 9 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 96, S 8, H M 510206, I/A 8 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 96, S 8, H M 510206, I/A 8 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28