GRIFOBIRRA SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Ramon de la Cruz, 95
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRIFOBIRRA SLNE
CIF B84250588
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 11/04/2005
Nombres Anteriores
- MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL RAUL 000709817Z SLNE
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRIFOBIRRA SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRIFOBIRRA SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Fernandez Gabriel Raul | Administrador Solidario | 13/01/2012 | 12/05/2012 |
Martinez Fernandez Gabriel Raul | Liquidador | 12/05/2012 | 12/05/2012 |
Fernandez Alonso Luis | Administrador Unico | 28/04/2009 | 13/01/2012 |
Garcia De Arboleya Cañas Victor Manuel | Administrador Unico | 28/04/2009 |
ACTOS BORME DE GRIFOBIRRA SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 5 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 5 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 5 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 5 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-28
- C/ DON RAMON DE LA CRUZ 95 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 13, S 9, H M 627, I/A 3 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28