GRIDIRON GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 30
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GRIDIRON GROUP SL
CIF B84998228
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/02/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRIDIRON GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRIDIRON GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso-perez Ortega Carlos | Administrador Unico | 27/08/2009 | 07/07/2023 |
Cortes Garcia Moreno Eduardo | Liquidador | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
Medina Ors Guillermo | Apoderado | 04/09/2009 | 07/07/2023 |
Medina Ors Guillermo | Administrador Unico | 27/08/2009 |
ACTOS BORME DE GRIDIRON GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 104, S 8, H M 429104, I/A 8 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 104, S 8, H M 429104, I/A 8 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 104, S 8, H M 429104, I/A 8 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 104, S 8, H M 429104, I/A 8 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 103, S 8, H M 429104, I/A 7 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 103, S 8, H M 429104, I/A 6 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 103, S 8, H M 429104, I/A 6 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28