GRES LOS CUATRO VERDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Hermanos Bou, 209
Código Postal 12003
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRES LOS CUATRO VERDES SL
CIF B12965620
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 01/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRES LOS CUATRO VERDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRES LOS CUATRO VERDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meziane Mehadi Slimane | Administrador Unico | 07/03/2016 | 11/01/2024 |
Meziane Mehadi Slimane | Liquidador | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
Yaiche Nabil | Apoderado | 06/04/2016 | 11/01/2024 |
ACTOS BORME DE GRES LOS CUATRO VERDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 48, S 8, H CS 38560, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 48, S 8, H CS 38560, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 48, S 8, H CS 38560, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 48, S 8, H CS 38560, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-12
- AVDA HERMANOS BOU 209 - GRAO CASTELLON (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 48, S 8, H CS 38560, I/A 3 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: cambio domicilio. mod. art.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 48, S 8, H CS 38560, I/A 3 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 47, S 8, H CS 38560, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 46, S 8, H CS 38560, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-12
Dirección:BULEV VICENTE BLASCO IBAÑEZ 15 BAJO (CASTELLON DE LA PLANA)
Comienzo de operaciones:01/02/16
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalación. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicamentos. Comercio al por mayor de productos de perfumería, droguería, hig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 1258, F 46, S 8, H CS 38560, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-12