GREIF PACKAGING SPAIN HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Municipio Martorell
Provincia Barcelona
Razón Social GREIF PACKAGING SPAIN HOLDINGS SL
CIF B63361547
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 25/11/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Egbert Jan Boertien
VINCULACIONES DE GREIF PACKAGING SPAIN HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREIF PACKAGING SPAIN HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dario Di Martino | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2017 | 23/07/2018 |
De Bonilla De Villalonga Fernando | Secretario No Consejero | 09/02/2009 | 23/07/2018 |
De Bonilla De Villalonga Fernando | Apoderado | 09/04/2013 | 23/07/2018 |
De Bonilla Villalonga Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2017 | 23/07/2018 |
Egbert Jan Boertien | Consejero | 27/02/2013 | 23/07/2018 |
Egbert Jan Boertien | Presidente | 13/07/2018 | 23/07/2018 |
Egbert Jan Boertien | Consejero | 13/07/2018 | 23/07/2018 |
Joaquim Estevao Martins Duarte | Consejero | 09/02/2009 | 23/07/2018 |
Joaquim Estevao Martins Duarte | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2017 | 23/07/2018 |
Marcelo Luis Magaz | Vicepresidente | 22/08/2016 | 23/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GREIF PACKAGING SPAIN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 134, S 8, H B 278615, I/A 21 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 134, S 8, H B 278615, I/A 20 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 133, S 8, H B 278615, I/A 19 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 132, S 8, H B 278615, I/A 18 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 132, S 8, H B 278615, I/A 17 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 132, S 8, H B 278615, I/A 17 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
- AMPLIAR A: LA PRESTACION,CONTRATACION,SUBCONTRATACION,ELABORACION,DESARROLLO,CONTROL Y EJECUCION DE TODO TIPO DE SERVICIOS INFORMATICOS,DE TELECOMUNICACIONES Y DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 132, S 8, H B 278615, I/A 16 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 132, S 8, H B 278615, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 131, S 8, H B 278615, I/A 14 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 131, S 8, H B 278615, I/A 14 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08