GREEN FUEL INTERNACIONAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 40
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GREEN FUEL INTERNACIONAL SA
CIF A95401295
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 29/12/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GREEN FUEL INTERNACIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREEN FUEL INTERNACIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Collantes De Alba Primitivo | Liquidador | 07/07/2010 | 12/11/2015 |
Piso Benito Jose Javier | Administrador Mancomunado | 01/02/2010 | 12/11/2015 |
Cabrera Junquera Carlos | Administrador Mancomunado | 01/02/2010 | 07/07/2010 |
Pisa Benito Jose Javier | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | |
Bicarregui Garay Javier | Secretario | 01/02/2010 | |
Bicarregui Garay Javier | Consejero | 01/02/2010 | |
Del Val Cob Jose Luis | Presidente | 01/02/2010 | |
Del Val Cob Jose Luis | Consejero Delegado | 01/02/2010 | |
Del Val Cob Jose Luis | Consejero | 01/02/2010 | |
TECNICAS REUNIDAS SA | Consejero | 01/02/2010 |
ACTOS BORME DE GREEN FUEL INTERNACIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 203, S 8, H M 499164, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 203, S 8, H M 499164, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 202, S 8, H M 499164, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 202, S 8, H M 499164, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 202, S 8, H M 499164, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
- C/ SERRANO 40 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 202, S 8, H M 499164, I/A 2 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-111-48
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 13. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos: 25. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos: 26. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 131, S 8, H BI 45620, I/A 6 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 131, S 8, H BI 45620, I/A 6 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 131, S 8, H BI 45620, I/A 6 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48