GREEN ENERGY ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Bisbe Ruano, 16
Código Postal 25006
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social GREEN ENERGY ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL
CIF B25750886
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GREEN ENERGY ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREEN ENERGY ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maurici Carrillo Ruben | Apoderado | 11/10/2012 | 15/12/2015 |
Maurici Carrillo Ruben | Liquidador Mancomunado | 27/02/2015 | 15/12/2015 |
Tort Figa Ester | Liquidador Mancomunado | 27/02/2015 | 15/12/2015 |
Tort Figa Ester | Apoderado | 15/12/2015 | |
Maurici Carrillo Ruben | Administrador Unico | 01/10/2012 | 27/02/2015 |
ACTOS BORME DE GREEN ENERGY ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 99, S 8, H L 26492, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 99, S 8, H L 26492, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 99, S 8, H L 26492, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 98, S 8, H L 26492, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 98, S 8, H L 26492, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 98, S 8, H L 26492, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 97, S 8, H L 26492, I/A 2 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 97, S 8, H L 26492, I/A 1 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-25
Dirección:C/ BISBE RUANO 16 BAJOS (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:27/09/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:-Construcción, instalaciones y mantenimiento. -Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. -Transporte yalmacenamiento. -Energías alternativas. - Reparación y mantenimiento de instalaciones y maquinaria. -Investigación, desarrollo e innovación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 97, S 8, H L 26492, I/A 1 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-25