GREEN CANAL GOLF SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda America, 2
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GREEN CANAL GOLF SA
CIF A84981083
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 15/02/2007
Página Web www.greencanalgolf.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GREEN CANAL GOLF SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREEN CANAL GOLF SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capa Ballesta Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2011 | 19/04/2017 |
De La Llama Campillo Antonio | Representante | 24/06/2014 | 19/04/2017 |
DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL | Liquidador | 29/08/2013 | 19/04/2017 |
Rodriguez-escudero Vazquez Almudena | Representante | 15/11/2011 | 19/04/2017 |
Royo Ibañez Carlos | Representante | 29/08/2013 | 24/06/2014 |
ABERTIS SH 288 HOLDCO SPAIN SL | Consejero | 15/06/2012 | 29/08/2013 |
Cid Grueso David | Representante | 15/06/2012 | 29/08/2013 |
Conde Del Pozo Federico | Representante | 03/04/2013 | 29/08/2013 |
DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SL | Consejero | 29/08/2013 | |
DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL | Presidente | 29/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GREEN CANAL GOLF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 6, S 8, H M 428383, I/A 22 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 6, S 8, H M 428383, I/A 22 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 6, S 8, H M 428383, I/A 21 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 6, S 8, H M 428383, I/A 21 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 5, S 8, H M 428383, I/A 20 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 5, S 8, H M 428383, I/A 20 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 5, S 8, H M 428383, I/A 20 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
- AVDA DE AMERICA 2 17 B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 5, S 8, H M 428383, I/A 19 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 5, S 8, H M 428383, I/A 19 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26336 , F 4, S 8, H M 428383, I/A 18 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28