GREEN BUTT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Peru, 66
Código Postal 28707
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GREEN BUTT SL
CIF B86488822
Capital Social 720428.0 Euros
Fecha de Constitución 06/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mengotti Freese Maria Alejandra
VINCULACIONES DE GREEN BUTT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREEN BUTT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez- Cubells Leyun Oscar-ignacio | Administrador Unico | 15/06/2012 | 28/11/2018 |
Martinez- Cubells Leyun Oscar-ignacio | Liquidador | 28/11/2018 | 28/11/2018 |
Mengotti Freese Maria Alejandra | Socio Unico | 15/06/2012 | 28/11/2018 |
ACTOS BORME DE GREEN BUTT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 124, S 8, H M 540117, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 124, S 8, H M 540117, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 124, S 8, H M 540117, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 124, S 8, H M 540117, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Capital Anterior: | 360.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 360.428,00 | Euros |
Capital Actual: | 720.428,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 122, S 8, H M 540117, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 120, S 8, H M 540117, I/A 1 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 120, S 8, H M 540117, I/A 1 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Dirección:PASEO DEL PERU 66 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Comienzo de operaciones:06/06/12
Capital:360.000,00 Euros
Objeto social:LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, PROMOCION, COMERCIALIZACION, COMPRAVENTA,PARCELACION Y GESTION DE INMUEBLES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30011 , F 120, S 8, H M 540117, I/A 1 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28