GRAVERAS DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 50
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAVERAS DEL SUR SL
CIF B41030149
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAVERAS DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAVERAS DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balderas Meca Juan | Administrador Unico | 02/03/2016 | 14/11/2018 |
Romero Berges Mariano | Apoderado Solidario | 14/11/2018 | |
Veguilla Arteaga Rafael | Apoderado | 14/11/2018 | |
Moreno Garcia Ricardo | Apoderado | 31/01/2017 | |
Rodriguez-arias Velasco Manuel | Apoderado Solidario | 31/01/2017 | |
Sanchez Diaz Gonzalo Jeronimo | Administrador Unico | 29/03/2012 | 02/03/2016 |
Rivas Romero Valdespino Hugo | Apoderado | 12/02/2013 | |
Rojo Gomez Jose Luis | Administrador Unico | 29/03/2012 |
ACTOS BORME DE GRAVERAS DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 129, S 8, H M 614528, I/A 6 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 129, S 8, H M 614528, I/A 6 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 129, S 8, H M 614528, I/A 6 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 129, S 8, H M 614528, I/A 6 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 21 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 129, S 8, H M 614528, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 129, S 8, H M 614528, I/A 4 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 128, S 8, H M 614528, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 128, S 8, H M 614528, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
- C/ VELAZQUEZ 50 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 128, S 8, H M 614528, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 128, S 8, H M 614528, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28