GRAVELIA DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GRAVELIA DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CALMA ADVISORS SL
VINCULACIONES DE GRAVELIA DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAVELIA DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 10/09/2009 | 28/05/2012 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 21/09/2010 | 28/05/2012 |
Gravel Garcia-perez Juan Pedro | Liquidador | 17/10/2011 | 28/05/2012 |
Diez Medina Veronica | Vicesecret. | 17/10/2011 | |
Gravel Garcia-perez Juan Pedro | Consejero | 09/08/2011 | 17/10/2011 |
Gravel Ivison Francisco Javier | Consejero | 10/09/2009 | 17/10/2011 |
Gravel Ivison Patricio Jorge | Secretario | 10/09/2009 | 17/10/2011 |
Gravel Ivison Patricio Jorge | Consejero | 10/09/2009 | 17/10/2011 |
Gravel Neige Juan Claudio | Presidente | 10/09/2009 | 17/10/2011 |
Gravel Neige Juan Claudio | Consejero | 10/09/2009 | 17/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRAVELIA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 186, S 8, H M 296337, I/A 17 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 186, S 8, H M 296337, I/A 16 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 186, S 8, H M 296337, I/A 16 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 186, S 8, H M 296337, I/A 16 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 185, S 8, H M 296337, I/A 15 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 185, S 8, H M 296337, I/A 14 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-158-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 185, S 8, H M 296337, I/A 13 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-28