GRAVATA 15 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alfonso X El Sabio, 14
Código Postal 30160
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAVATA 15 SL
CIF B73902900
Capital Social 42672.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 17/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAVATA 15 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAVATA 15 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manuel Nicolas Mercader | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Manuel Nicolas Mercader | Administrador Unico | 27/07/2016 | 22/01/2019 |
Jose Antonio Garcia Caballero | Administrador Unico | 04/12/2015 | 27/07/2016 |
ACTOS BORME DE GRAVATA 15 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 28, S 8, H MU 90284, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 28, S 8, H MU 90284, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 28, S 8, H MU 90284, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 28, S 8, H MU 90284, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 28, S 8, H MU 90284, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.666,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.672,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.319,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 28, S 8, H MU 90284, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-30
- AVDA ALFFONSO X EL SABIO, NUMERO 14, 6ºA (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 26, S 8, H MU 90284, I/A 2 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 26, S 8, H MU 90284, I/A 2 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 26, S 8, H MU 90284, I/A 2 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 26, S 8, H MU 90284, I/A 1 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-30