GRAVAS Y ARENAS LOS ANGELES SL - EXTINGUIDA
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Razón Social GRAVAS Y ARENAS LOS ANGELES SL
CIF B84441377
Actividad Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
Fecha de Constitución 29/06/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GRAVAS Y ARENAS LOS ANGELES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAVAS Y ARENAS LOS ANGELES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Etayo Jose Luis | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 | 22/12/2009 |
Lopez De Frutos Mariano Jesus | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 | 22/12/2009 |
Beneyto Sanz Jose Santiago | Apoderado | 14/09/2009 | |
Maderuelo Gonzalez Angel | Apoderado | 14/09/2009 | |
Oudin Yves Gabriel | Apoderado | 14/09/2009 | |
Rodriguez Charles | Apoderado | 14/09/2009 | |
Sotillo Vaquerizo Francisco-javier | Apoderado | 14/09/2009 | |
Rodriguez Charles | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 |
ACTOS BORME DE GRAVAS Y ARENAS LOS ANGELES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25511 , F 57, S 8, H M 388955, I/A 13 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25511 , F 57, S 8, H M 388955, I/A 13 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21829 , F 56, S 8, H M 388955, I/A 12 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25511 , F 55, S 8, H M 388955, I/A 11 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25511 , F 55, S 8, H M 388955, I/A 11 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-137-28