GRAUVELL FISHING CANARIAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GRAUVELL FISHING CANARIAS SA
CIF A38254280
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRAUVELL FISHING CANARIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAUVELL FISHING CANARIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Cruz Matilde | Consejero | 19/11/2013 | 04/06/2021 |
De Leon Cruz Matilde | Secretario | 19/11/2013 | 04/06/2021 |
De Leon Cruz Matilde | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2013 | 04/06/2021 |
Leon Cruz Matilde | Consejero | 30/07/2018 | 04/06/2021 |
Martinez Sebastia Alberto | Liquidador Mancomunado | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Martinez Sebastia Alberto | Presidente | 19/11/2013 | 04/06/2021 |
Martinez Sebastia Alberto | Consejero | 19/11/2013 | 04/06/2021 |
Martinez Sebastia Alberto | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2013 | 04/06/2021 |
Pintat Rossell Adria | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2018 | 04/06/2021 |
Pintat Rossell Adria | Liquidador Mancomunado | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRAUVELL FISHING CANARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 41, S 8, H TF 10238, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 41, S 8, H TF 10238, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 41, S 8, H TF 10238, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-38
Consejero Delegado Solidario
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 41, S 8, H TF 10238, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 40, S 8, H TF 10238, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 40, S 8, H TF 10238, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 40, S 8, H TF 10238, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 40, S 8, H TF 10238, I/A 6 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38