GRAPHTEC & MINERALS SL
Dirección social Calle Serrano, 19
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAPHTEC & MINERALS SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 09/06/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Wang Xiaonan
Propietario Wang Xiaonan
ORGANIGRAMA DE GRAPHTEC & MINERALS SL
VINCULACIONES DE GRAPHTEC & MINERALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAPHTEC & MINERALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Wang Xiaonan | Administrador Unico | 05/12/2022 | |
Suarez Campos Alejandro | Apoderado | 11/07/2022 | |
Wang Xiaonan | Socio Unico | 09/06/2017 |
ACTOS BORME DE GRAPHTEC & MINERALS SL
- Se omitió por error en la Inscripción 4ª el cese como Administrador Solidario de WANG XIAONAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
- C/ SERRANO 19 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 48, S 8, H M 648265, I/A 3 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 47, S 8, H M 648265, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 47, S 8, H M 648265, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36079 , F 47, S 8, H M 648265, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28