GRAPHENE VALLEY EXPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA CARTAGENA-MADRID Km 428 - SANTA ANA
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social GRAPHENE VALLEY EXPORT SL
CIF B30874069
Capital Social 887691.77 Euros
Fecha de Constitución 20/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAPHENE VALLEY EXPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAPHENE VALLEY EXPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Hernandez Zapata | Administrador Unico | 22/10/2014 | 15/01/2016 |
Jose Antonio Pardo Perez | Apoderado | 22/10/2014 | 15/01/2016 |
Alfonso Hernandez Zapata | Administrador Solidario | 22/05/2013 | 22/10/2014 |
Leonor Hernandez Zapata | Administrador Solidario | 22/05/2013 | 22/10/2014 |
ACTOS BORME DE GRAPHENE VALLEY EXPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 55, S 8, H MU 80572, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 55, S 8, H MU 80572, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 55, S 8, H MU 80572, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 54, S 8, H MU 80572, I/A 4 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 54, S 8, H MU 80572, I/A 3 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 54, S 8, H MU 80572, I/A 3 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 54, S 8, H MU 80572, I/A 3 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-30
Capital Anterior: | 795.737,24 | Euros |
Aumento de capital: | 91.954,53 | Euros |
Capital Actual: | 887.691,77 | Euros |
Porcentaje: | 11,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 52, S 8, H MU 80572, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 51, S 8, H MU 80572, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-30
Dirección:CTRA CARTAGENA-MADRID Km 428 - SANTA ANA (CARTAGENA)
Comienzo de operaciones:20/03/13
Capital:795.737,24 Euros
Objeto social:La compraventa de toda clase de vehículos y de maquinaria agrícola e industrial, así como de las piezas de recambio y accesorios de los mismos, las reparaciones y taller de vehículos y maquinaria. Todas las indicadas actividades se podrán desarrollar en centros propios, o mediante concesión administ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 51, S 8, H MU 80572, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-30