GRAPHENASTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Susana, 1
Código Postal 33007
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAPHENASTUR SL
CIF B74388802
Capital Social 13500.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 31/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAPHENASTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAPHENASTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Lopez Carlos | Administrador Unico | 27/10/2016 | 16/01/2019 |
Gonzalez Lopez Carlos | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
Alvarez Rodriguez Patricia | Administrador Unico | 19/08/2016 | 27/10/2016 |
Gonzalez Lopez Carlos | Administrador Solidario | 22/07/2015 | 19/08/2016 |
Gutierrez Stampa Manuel | Administrador Solidario | 22/07/2015 | 19/08/2016 |
Gutierrez Stampa Manuel | Administrador Unico | 08/05/2015 | 22/07/2015 |
ACTOS BORME DE GRAPHENASTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 213, S 8, H AS 48233, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 213, S 8, H AS 48233, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 213, S 8, H AS 48233, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 213, S 8, H AS 48233, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.- ARTICULO 5.- El capital se fija en TRECE MIL QUINIENTOS EUROS (13.500 E) dividido en 13.500 participaciones sociales, de un euro (1,00E) de valor nominal, cada una, numeradas correlativamente del 1 al 13.500, ambos inclusive, totalmente suscritas e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 212, S 8, H AS 48233, I/A 5 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-33
Capital Anterior: | 10.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 212, S 8, H AS 48233, I/A 5 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 212, S 8, H AS 48233, I/A 5 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 212, S 8, H AS 48233, I/A 5 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 212, S 8, H AS 48233, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 212, S 8, H AS 48233, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-33