GRANJAS DECA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua de Teo, 21
Código Postal 15704
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRANJAS DECA SL
CIF B15016587
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRANJAS DECA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANJAS DECA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 08/10/2018 | 13/04/2021 |
ORIBIO ASESORES SL | Apoderado | 11/03/2010 | 13/04/2021 |
Vazquez Lopez Antonio | Apoderado | 11/03/2010 | 13/04/2021 |
Dominguez Valcarcel Jose Manuel | Secretario | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
Dominguez Valcarcel Jose Manuel | Consejero | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
Gonzalez Novo Oscar | Consejero | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
Regueiro Gonzalez Juan Santiago | Presidente | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
Regueiro Gonzalez Juan Santiago | Consejero | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
Vazquez Capon Demetrio | Vicepresidente | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
Vazquez Capon Demetrio | Consejero | 10/02/2017 | 02/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRANJAS DECA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 27 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:05/07/2018
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
27
Fecha Inscripción13/04/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 27 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:NURIA FACHAL NOGUER
Fecha de Resolución:10/03/2021
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
27
Fecha Inscripción13/04/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 27 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:14/05/2019
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
26
Fecha Inscripción02/09/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 26 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-15
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 25 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:04/03/2019
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
25
Fecha Inscripción02/09/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 25 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 25 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:05/07/2018
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
24
Fecha Inscripción08/10/2018
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 24 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
24
Fecha Inscripción08/10/2018
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 24 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRANJAS DECA SL
Nif:B15016587
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:20/2018
Datos Registrales:
Tomo:
54
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-22174
Inscripción:
24
Fecha Inscripción08/10/2018
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 101, S 8, H SC 22174, I/A 24 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15