GRANJA LA POLESA SA - EXTINGUIDA
Razón Social GRANJA LA POLESA SA
CIF A33008368
Página Web www.renypicot.es/informacion-corporativa/
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rodriguez Coloma Juan Manuel
Propietario INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA
VINCULACIONES DE GRANJA LA POLESA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANJA LA POLESA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA | Socio Unico | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
Quevedo Rodriguez Maria Dolores | Apoderado Solidario | 30/10/2018 | 03/04/2024 |
Reglero De La Fuente Mariano Ramon | Apoderado Solidario | 30/10/2018 | 03/04/2024 |
Rodriguez Coloma Juan Manuel | Administrador Unico | 11/03/2021 | 03/04/2024 |
Sierra Rico Jose Antonio | Auditor Suplente | 19/10/2010 | 03/04/2024 |
Moro Suarez Jose Enrique | Auditor | 05/10/2015 | 24/01/2023 |
Moro Suarez Jose Enrique | Auditor | 19/10/2010 | 24/01/2023 |
Vallina Rodriguez Sheila | Auditor Suplente | 05/10/2015 | 24/01/2023 |
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO | Administrador Unico | 26/05/2011 | 11/03/2021 |
ACTOS BORME DE GRANJA LA POLESA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 210, S 8, H AS 7389, I/A 43 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 210, S 8, H AS 7389, I/A 43 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 210, S 8, H AS 7389, I/A 42 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-33
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 210, S 8, H AS 7389, I/A 41 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-33
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 210, S 8, H AS 7389, I/A 40 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-33
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 209, S 8, H AS 7389, I/A 39 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 209, S 8, H AS 7389, I/A 38 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 209, S 8, H AS 7389, I/A 38 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-33
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 209, S 8, H AS 7389, I/A 37 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 209, S 8, H AS 7389, I/A 36 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-33