GRANJA ISCAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 53
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRANJA ISCAR SL
CIF B47685102
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Avicultura
Fecha de Constitución 18/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRANJA ISCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANJA ISCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zulategui Eraso Bernardo | Liquidador | 22/08/2020 | 22/08/2020 |
Zulategui Eraso Bernardo Tomas | Administrador Unico | 09/01/2017 | 22/08/2020 |
De Miguel Cremer Carmelo | Administrador Unico | 26/07/2013 | 09/01/2017 |
Pardo Alvarez Cesar Luis | Administrador Unico | 04/11/2011 | 26/07/2013 |
ACTOS BORME DE GRANJA ISCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 144, S 8, H M 565044, I/A 4 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 144, S 8, H M 565044, I/A 4 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 144, S 8, H M 565044, I/A 4 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 144, S 8, H M 565044, I/A 4 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 143, S 8, H M 565044, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 143, S 8, H M 565044, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
- C/ VELAZQUEZ 53 2& - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 143, S 8, H M 565044, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 137, S 8, H VA 24382, I/A 2 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 137, S 8, H VA 24382, I/A 2 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 135, S 8, H VA 24382, I/A 1 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-47