GRANEROS DE FUERTEVENTURA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ismael, 5
Código Postal 35600
Municipio Puerto del Rosario
Provincia Las Palmas
Razón Social GRANEROS DE FUERTEVENTURA SA
CIF A35012780
Capital Social 296315.1 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Página Web www.grafusa.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA
Propietario COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE GRANEROS DE FUERTEVENTURA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANEROS DE FUERTEVENTURA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araña Hormiga Maria Del Mar | Apoderado Mancomunado | 03/01/2017 | 27/05/2021 |
AUDICONSULT SL | Auditor | 07/12/2010 | 27/05/2021 |
AUDICONSULT SL | Auditor | 04/08/2011 | 27/05/2021 |
AUDICONSULT SL | Auditor | 24/01/2014 | 27/05/2021 |
AUDICONSULT SL | Auditor | 14/10/2015 | 27/05/2021 |
AUDIOCONSULT SL | Auditor | 12/01/2015 | 27/05/2021 |
COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA | Administrador Unico | 09/03/2018 | 27/05/2021 |
COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA | Socio Unico | 22/01/2018 | 27/05/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/11/2016 | 27/05/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/11/2020 | 27/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRANEROS DE FUERTEVENTURA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 96, S 8, H IF 540, I/A NM (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 96, S 8, H IF 540, I/A NM (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 96, S 8, H IF 540, I/A 59 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-35
- La comercialización y distribución de sal para la alimentación humana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 102, S 8, H IF 540, I/A 66 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
- la elaboración y comercialización de piensos simples y compuestos de cualquier clase para la alimentación animal; la comercialización de toda clase de materias primas agrarias y otros alimentos para el ganado; la comercialización de ganado y otros animales de granja vivos; y, la comercialización de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 102, S 8, H IF 540, I/A 65 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 102, S 8, H IF 540, I/A 64 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-35
- Se hace constar que la verificación de las cuentas anuales es de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y no únicamente del 2016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 75, S 8, H IF 540, I/A 56 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2018-119-35
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 102, S 8, H IF 540, I/A 63 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-35
- la elaboración y comercialización de piensos simples y compuestos de cualquier clase para la alimentación animal; la comercialización de toda clase de materias primas agradas y otros alimentos para el ganado; la comercialización de ganado y otros animales de granja vivos; y, la comercialización de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 101, S 8, H IF 540, I/A 62 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 101, S 8, H IF 540, I/A 62 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-35