GRANE TOURS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ponent, 92
Código Postal 08912
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRANE TOURS SL
CIF B63939409
Capital Social 450000.0 Euros
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/08/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marin Cuadrado Francisco
Auditor MUNT AUDIT&FORENSIC SLP
VINCULACIONES DE GRANE TOURS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANE TOURS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Cuadrado Francisco | Administrador Unico | 31/03/2021 | 16/06/2022 |
MUNT AUDIT&FORENSIC SLP | Auditor | 05/11/2021 | 16/06/2022 |
Granero Riado Javier | Administrador Unico | 24/07/2009 | 31/03/2021 |
Granero Riado Javier | Administrador Solidario | 24/07/2009 | |
Granero Riado Juan Manuel | Administrador Solidario | 24/07/2009 |
ACTOS BORME DE GRANE TOURS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 167, S 8, H B 316969, I/A 11 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 434/2022, AUTO FIRME DE FECHA 20/04/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 167, S 8, H B 316969, I/A 11 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 167, S 8, H B 316969, I/A 10 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 167, S 8, H B 316969, I/A 9 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 167, S 8, H B 316969, I/A 9 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
- CL PONENT NUM.92 BAJOS LOCAL C (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 167, S 8, H B 316969, I/A 8 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Capital Anterior: | 72.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 378.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 450.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 525,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 166, S 8, H B 316969, I/A 7 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08