GRANADA ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Melilla, 2
Código Postal 18194
Municipio Churriana de la Vega
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRANADA ENERGIA SL
CIF B18893099
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 16/12/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRANADA ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANADA ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Collantes Rafael | Apoderado Solidario | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
Fernandez Collantes Rafael | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
Fernandez Collantes Rafael | Consejero | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
GARO ENGINEERING SL | Apoderado Solidario | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
GARO ENGINEERING SL | Vicepresidente | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
GARO ENGINEERING SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
GARO ENGINEERING SL | Consejero | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
Perez Pire Angulo Rafael | Liquidador | 09/02/2012 | 09/02/2012 |
Serrano Bermudez Jose Maria | Secretario No Consejero | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
VIENTO Y ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2009 | 09/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRANADA ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 49, S 8, H GR 36357, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 49, S 8, H GR 36357, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 49, S 8, H GR 36357, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-18
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 49, S 8, H GR 36357, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-18
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 47, S 8, H GR 36357, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-18
Dirección:C/ MELILLA 2 (CHURRIANA DE LA VEGA)
Comienzo de operaciones:16/12/08
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Promoción,desarrollo,construcción,titularidad,explotación instalaciones degeneración de electricidad abastecidas por fuentes de energía renovables;fabricación biocombustibles;promoción,desarrollo proyectos investigación,Desarrollo,innovación (i+d+i),previo cumplimiento de los trámites,requisitos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 47, S 8, H GR 36357, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-18