GRAN RESERVA FAÑABE SL - EXTINGUIDA
Dirección social COMPJ OCEAN VIEW - LOCAL 1117/A1, SAN EUGENIO
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GRAN RESERVA FAÑABE SL
CIF B76577980
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Foglietta Gianfranco
VINCULACIONES DE GRAN RESERVA FAÑABE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAN RESERVA FAÑABE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Toste Octavio | Liquidador | 08/08/2017 | 08/08/2017 |
De Lorenzi Giuseppe | Apoderado | 10/08/2012 | 08/08/2017 |
Foglietta Gianfranco | Socio Unico | 27/07/2012 | 08/08/2017 |
Foglietta Gianfranco | Administrador Unico | 27/07/2012 | 08/08/2017 |
ACTOS BORME DE GRAN RESERVA FAÑABE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 84, S 8, H TF 50527, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 84, S 8, H TF 50527, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 84, S 8, H TF 50527, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 84, S 8, H TF 50527, I/A 3 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 84, S 8, H TF 50527, I/A 2 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 83, S 8, H TF 50527, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 83, S 8, H TF 50527, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
Dirección:COMPJ OCEAN VIEW - LOCAL 1117/A1, SAN EUGENIO (ADEJE)
Comienzo de operaciones:09/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: 1.- La instalación, administración o explotación de toda clase de restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, pastelerías, salas de fiestas, discotecas, o establecimientos similares, así como las actividades comerciales o industriales relacionadas con la hostelería. 2
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 83, S 8, H TF 50527, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38