GRAN MANZANA CALA LLAMP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Miquel, 36
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAN MANZANA CALA LLAMP SL
CIF B57921843
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAN MANZANA CALA LLAMP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAN MANZANA CALA LLAMP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aertken Sandra | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 03/04/2020 |
Cabañero Ponce Maria Helena | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 03/04/2020 |
Ern Wulf-rudiger | Liquidador | 03/04/2020 | 03/04/2020 |
Ern Wulf-rudiger | Socio Unico | 01/07/2015 | 03/04/2020 |
Ern Wulf-rudiger | Administrador Unico | 01/07/2015 | 03/04/2020 |
Reichmann Armin | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 03/04/2020 |
Segui Patiño Javier | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 03/04/2020 |
Yañez Redondo Isabel | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 03/04/2020 |
ACTOS BORME DE GRAN MANZANA CALA LLAMP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 221, S 8, H PM 76629, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 221, S 8, H PM 76629, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 221, S 8, H PM 76629, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 221, S 8, H PM 76629, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 221, S 8, H PM 76629, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 221, S 8, H PM 76629, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 220, S 8, H PM 76629, I/A 2 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 220, S 8, H PM 76629, I/A 1 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 220, S 8, H PM 76629, I/A 1 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-07
Dirección:C/ SAN MIGUEL 36 4 A (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:19/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales, que no puedan considerarse incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 220, S 8, H PM 76629, I/A 1 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-07