GRAMA PARK SL
Dirección social Cl de Bellavista, 38
Código Postal 08310
Municipio Argentona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAMA PARK SL
CIF B63017727
Actividad Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Fecha de Constitución 18/11/2002
Teléfono 93 767 95 80
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAMA PARK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAMA PARK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Vallecillos Manuel | Administrador Unico | 05/07/2011 | 02/02/2017 |
Camp Rof Jaime | Presidente | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Camp Rof Jaime | Consejero | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Camp Rof Jaime | Consejero Delegado | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Camp Rof Juan Maria | Secretario | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Camp Rof Juan Maria | Consejero | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Camp Rof Juan Maria | Consejero Delegado | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Gomez Vallecillos Manuel | Consejero | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
Gomez Vallecillos Manuel | Consejero Delegado | 29/03/2010 | 05/07/2011 |
ACTOS BORME DE GRAMA PARK SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35071 , F 16, S 8, H B 259935, I/A 5 N (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- CL BELLAVISTA Num.38 (ARGENTONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35071 , F 16, S 8, H B 259935, I/A 5 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:M.G.V. PARK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35071 , F 16, S 8, H B 259935, I/A 5 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35071 , F 16, S 8, H B 259935, I/A 5 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35071 , F 16, S 8, H B 259935, I/A 5 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35071 , F 16, S 8, H B 259935, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-08