GRAMA DESARROLLOS COMERCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de la Ensenada, 14
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAMA DESARROLLOS COMERCIALES SL
CIF B73410672
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario FOCUS INVESTMENT SL
VINCULACIONES DE GRAMA DESARROLLOS COMERCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAMA DESARROLLOS COMERCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSOLNET SLP | Liquidador | 04/03/2019 | 18/03/2022 |
FOCUS INVESTMENT SL | Socio Unico | 04/03/2019 | 15/03/2021 |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Liquidador | 31/10/2017 | 04/03/2019 |
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio Unico | 31/10/2017 | 21/02/2018 |
Amancio Fernandez Garcia | Presidente | 31/08/2012 | 31/10/2017 |
Amancio Fernandez Garcia | Consejero | 31/08/2012 | 31/10/2017 |
Amancio Fernandez Garcia | Apoderado Mancomunado | 29/01/2016 | 31/10/2017 |
Angel Gabriel Gil Sevillano | Apoderado Mancomunado | 29/01/2016 | 31/10/2017 |
Arturo Andres Trujillo Gomez | Secretario | 31/08/2012 | 31/10/2017 |
Arturo Andres Trujillo Gomez | Consejero | 31/08/2012 | 31/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRAMA DESARROLLOS COMERCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40188 , F 63, S 8, H M 714121, I/A 3 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
- C/ MARQUES DE LA ENSENADA 14 1ª - OFICINA 15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40188 , F 63, S 8, H M 714121, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
- G.V. ESCULTOR SALZILLO 23 (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 131, S 8, H MU 54256, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30