GRAFOPRINT DIGITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Tuerca, 1
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRAFOPRINT DIGITAL SL
CIF B86653037
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 06/02/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GRAFOPRINT DIGITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFOPRINT DIGITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez-de-carranza Fernandez Bienvenido-ernesto | Administrador Mancomunado | 25/03/2013 | 14/12/2018 |
Fernandez-de-carranza Fernandez Bienvenido-ernesto | Liquidador Mancomunado | 14/12/2018 | 14/12/2018 |
Serrano Rodrigo Fernando | Administrador Mancomunado | 25/03/2013 | 14/12/2018 |
Serrano Rodrigo Fernando | Liquidador Mancomunado | 14/12/2018 | 14/12/2018 |
Serrano Mateos Felix | Administrador Solidario | 07/03/2013 | 25/03/2013 |
Serrano Rodrigo Fernando | Administrador Solidario | 07/03/2013 | 25/03/2013 |
ACTOS BORME DE GRAFOPRINT DIGITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 3 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 61, S 8, H M 555071, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 51, S 8, H M 555071, I/A 1 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-28
Dirección:C/ TUERCA 1 (RIVAS-VACIAMADRID)
Comienzo de operaciones:06/02/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE CUALQUIER CLASE DE TRABAJOS Y DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LAS ARTES GRAFICAS, CUALESQUIERA QUE SEAN LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES EMPLEADOS PARA ELLO, POR CUENTA PROPIA Y DE TERCEROS,ASI COMO LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 51, S 8, H M 555071, I/A 1 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-28