GRAFICAS SAN CRISTOBAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia Navarra
Razón Social GRAFICAS SAN CRISTOBAL SA
CIF A31265002
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
VINCULACIONES DE GRAFICAS SAN CRISTOBAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFICAS SAN CRISTOBAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Boza Erro Manuel | Liquidador Concursal | 11/12/2009 | 06/04/2011 |
Marton Arizcuren Jesus Maria | Apoderado | 06/04/2011 | |
Arricibita Legarre Agustin Gervasio | Administrador Solidario | 11/12/2009 | |
Gonzalez Boza Erro Manuel | Administrador Concursal | 27/04/2009 | 11/12/2009 |
Llorens Azpicueta Santiago Juan | Administrador Solidario | 11/12/2009 | |
Marton Arizcuren Jesus Maria | Administrador Solidario | 11/12/2009 | |
PREFABRICADOS LIZAUR SL | Administrador Solidario | 11/12/2009 |
ACTOS BORME DE GRAFICAS SAN CRISTOBAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA 62, I/A 13 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRAFICAS SAN CRISTOBAL SA
Nif:A31265002
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:PRIETO GARCIA-NIETO, ILDEFONSO
Parte Dispositiva:
Conclusión de concurso
Fecha de Resolución:20/10/2010
Número Procedimiento Concursal:110/2009
Datos Registrales:
Tomo:
5
Libro:
0
Folio:
90
Hoja:
8-62
Inscripción:
13
Fecha Inscripción06/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA 62, I/A 13 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA 62, I/A 13 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-31
- APROBACION PLAN DE LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 08/01/2010.CONVERSION DE ANOTACION EN INSCRIPCION CONCURSAL. Fecha del Auto: 20/11/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA000062, I/A00012 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA000062, I/AB (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
- APERTURA LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 20/11/2009.CESE DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MANUEL GONZALEZ BOZA ERRO (Nombrado en la inscripción: 11 cesa en su cargo con fecha 20/11/2009).NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. LIQUIDADOR CONCURSAL: MANUEL GONZALEZ BOZA ERRO (Nombrado con fecha: 20/11/2009)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA000062, I/AB (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA000062, I/AB (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA000062, I/AB (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 90, S 8, H NA000062, I/AB (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-31
- CONVERSION DE ANOTACION EN INSCRIPCION CONCURSAL. Fecha delAuto: 10/03/2009.NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MANUEL GONZALEZ BOZA ERRO (Nombrado con fecha: 10/03/2009)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 89, S 8, H NA000062, I/A00011 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31