GRAFICAS ANAKA SL - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GRAFICAS ANAKA SL
CIF B20123642
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 12/05/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRAFICAS ANAKA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFICAS ANAKA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranguren Larruscain Jose Luis | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 24/07/2018 |
Emazabel Ortiz Javier Cayetano | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 24/07/2018 |
Goicoechea Garcia Jose Luis | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 24/07/2018 |
Oronoz Gonzalez Jose Antonio | Administrador Solidario | 18/02/2014 |
ACTOS BORME DE GRAFICAS ANAKA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 28, S 8, H SS 24037, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRAFICAS ANAKA SL
Nif:B20123642
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:15/11/2017
Número Procedimiento Concursal:465/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2103
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-24037
Inscripción:
3
Fecha Inscripción24/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 28, S 8, H SS 24037, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRAFICAS ANAKA SL
Nif:B20123642
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL MISMO, EXTINCION DE SOCIEDAD.Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:15/11/0207
Número Procedimiento Concursal:465/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2103
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-24037
Inscripción:
3
Fecha Inscripción24/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 28, S 8, H SS 24037, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 28, S 8, H SS 24037, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 27, S 8, H SS 24037, I/A 2 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 27, S 8, H SS 24037, I/A 2 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-20