GP SEPTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lima, 7
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GP SEPTI SL
CIF B64990559
Capital Social 748265.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO PALENCIA TEJADA SL
VINCULACIONES DE GP SEPTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GP SEPTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PALENCIA TEJADA SL | Administrador Unico | 26/07/2013 | 24/01/2017 |
Palencia Tejada Jorge Juan | Administrador Solidario | 15/05/2009 | 24/01/2017 |
Palencia Tejada Jorge Juan | REPR.143 RRM | 26/07/2013 | 24/01/2017 |
Palencia Tejada Jorge Juan | Administrador Unico | 26/07/2013 |
ACTOS BORME DE GP SEPTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 167, S 8, H B 383310, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-08
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 744.765,00 | Euros |
Capital Actual: | 748.265,00 | Euros |
Porcentaje: | 21.279,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 167, S 8, H B 383310, I/A 3 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 166, S 8, H B 383310, I/A 2 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 166, S 8, H B 383310, I/A 2 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GRUPO PALENCIA TEJADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 163, S 8, H B 383310, I/A 1 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 163, S 8, H B 383310, I/A 1 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-08
Dirección:CL LIMA 7 1,2, DESPACHO 2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:21/11/08
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION Y CONTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRAS Y EDIFICACIONES,ASI COMO LA COMPRA,VENTA Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO,DE TERRENOS Y CUALESQUIERA FINCAS E INMUEBLES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 163, S 8, H B 383310, I/A 1 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-08